青岛市政府人员名单是什么?
1、薛庆国,男,汉族,1964年1月生,山东青岛人,1984年6月加入中国共产党,1989年1月参加工作,研究生学历,理学博士学位。现任青岛市委常委、副市长,市政府党组副书记。
2、孙立杰,1963年8月生,江苏如东人。1981-1985年,山东工学院电机系工业自动化专业学习。1999-2002年,中共即墨市委副书记、代市长、市长;2002-2003年,中共青岛市城阳区委副书记、代区长、区长。
3、李岷。现任青岛市委教育工委委员,市教育局党组成员、总督学。工作分工为分管办公室、财务处、职教处、高教处、记者站。2018年5月起担任青岛市教育局党组成员,2019年12月担任总督学职务。姜元韶。
青岛安全局人员名单
1、青岛西海岸新区安监局局长是王勇。他于2019年接任该职位,此前曾在青岛市安监局工作多年,具有丰富的安全监管经验和管理能力。作为一名优秀的安监干部,他一直致力于加强安全生产监管,保障人民群众的生命财产安全。
2、李适,男,56岁,青岛安全生产监督管理局安全生产督查专员 李适1970年12月入伍,1997年8月转业到地方工作。2007年12月,因长期积劳成疾患胃癌,病倒在工作一线,经手术治疗后,2009年2月重返工作岗位。 李适是新时期安监干部的优秀代表。
3、四个分局。青岛国安局由中共中央调查部整体、公安部政治保卫局以及中央统战部部分单位、国防科工委部分单位合并而成。
青岛市组织部人员名单
不好意思现任的是牛俊宪青岛体育局彭一念局长,曾任山东省委统战部副部长、工商联党组书记。王书坚是原组织部长 --- 王书坚 开放分类青岛体育局彭一念局长: 人物、青岛 王书坚青岛体育局彭一念局长,1962年5月生,山东武城人。
华玉松 代理区长 个人简历: 1964年11月出生,大学本科学历,学士学位,1984年1月加入中国共产党,1984年7月参加工作。
根据综合测试、考察、体检等情况,确定拟选调人员名单,并在报名网站进行公示,公示期为5个工作日。对公示期满没有异议的或者反映问题不影响选调的,由市委组织部、各区(市)委组织部按照规定与学生本人签订高校毕业生三方就业协议。
根据综合测试、体检、考察等情况,确定拟选调人员名单,在报名网站进行公示,公示期为7天。
青选计划的面试官是青岛市组织部的人,青选计划”全称为“青年干部人才选育计划”,由青岛市委组织部统一组织实施。